- VIAF ID: 17237451
- Persona
- 1921 - 1998
Roma, 12 agosto 1921 - Mentana [RM], 5 ottobre 1998.
Roma, 12 agosto 1921 - Mentana [RM], 5 ottobre 1998.
Firenze, 8 febbraio 1839 - Venezia, 22 giugno 1915.
Nato dal negoziante di gioie Amadio e da Anna [Nina Benvenuta] Pincherle, in una famiglia ebraica non praticante. Dopo il trasferimento del padre in Egitto a causa dei debiti, la madre si stabilì a Venezia sin dai primi anni della sua infanzia e lì Enrico risiedette per tutta la vita. Già da giovanissimo maturò una passione per le materie umanistiche, ma a causa delle ristrettezze economiche non compì studi universitari, frequentando invece le Scuole Reali. Nel 1854 abbandonò definitivamente gli studi per lavorare presso la Casa commerciale della Vida, di proprietà dello zio Samuele. Nel 1863 sposò la cugina Emma Levi della Vida, che morì dando alla luce l'ultima dei tre figli: Guido (1863), Guido (1865) e Bice (1867).
In questi anni iniziò a collaborare con diverse testate locali («Il Messaggiere Veneto», l’«Età presente», «Il Veneto», l’«Archivio Veneto»), abbandonando nel 1869 l’attività commerciale per dedicarsi al giornalismo e all’insegnamento: l’anno successivo fu nominato direttore de «La Stampa di Venezia»; dal 1872 al 1905 insegnò Istituzioni commerciali presso la Scuola superiore di commercio di Venezia, divenendone direttore dal 1905 al 1914. Fu socio corrispondente dell’Istituto veneto dal 1898 e uno dei promotori del Circolo filologico, fondato a Venezia nel 1901 per la diffusione delle lingue straniere. Collaborò con numerosi periodici culturali, tra cui la «Nuova Antologia», «La Perseveranza», «L’Illustrazione italiana», «Museo di Famiglia» e «Fanfulla della Domenica», di cui fu corrispondente da Venezia con lo pseudonimo di Tita.
Per tutta la vita si dedicò all'attività letteraria, come autore di racconti e, negli anni della maturità, di romanzi ispirati alle questioni della società contemporanea.
Heidelberg [Germania], 3 luglio 1939 - Friburgo in Brisgovia [Germania], 19 maggio 2012.
Nato a Roma, il 1° febbraio 1971.
Laurea in Lettere conseguita il 25 ottobre 1994 presso la Facoltà di Lettere e filosofia dell'Università di Torino (tesi: Macrino d’Alba e i suoi principali committenti, relatore Giovanni Romano).
Diploma di specializzazione in Storia dell'arte medievale e moderna conseguito il 31 ottobre 1997 presso l'Università Cattolica di Milano (tesi: Il San Giovanni Battista di Leonardo: storia, fortuna, iconografia. Con un’appendice sul San Giovanni-Bacco, relatore Pietro Marani).
Diploma di dottorato in Storia delle arti in Lombardia dall’Alto Medioevo all’Età Contemporanea conseguito il 6 febbraio 2004 presso l'Università Cattolica di Milano (tesi: L’attività giovanile di Gaudenzio Ferrari, tutor Maria Luisa Gatti Perer).
Nata a Torino, il 15 marzo 1952.
Laurea in Lettere (indirizzo Archeologia e Storia dell'arte) conseguita il 7 novembre 1979 presso la Facoltà di Lettere e filosofia dell'Università di Torino (tesi: Problemi di architettura tardo-antica: la tricora, relatrice Gisella Cantino).
Nata a Forlì [Forlì-Cesena], il 7 ottobre 1974.
Laurea in Lettere (curriculum in discipline storico-artistiche) conseguita nel 1998 presso la Facoltà di Lettere e filosofia dell'Università di Pisa; diploma di licenza presso la Scuola Normale Superiore di Pisa, Classe di Lettere e filosofia (tesi: L'evoluzione del sistema artigianale a Faenza e la nascita del Museo Internazionale delle Ceramiche, relatrice Paola Barocchi).
Perfezionamento in discipline storico-artistiche conseguito nel 2006 presso la Classe di Lettere e filosofia della Scuola Normale Superiore di Pisa (tesi: Futurismo 1916-1922: Identità, incomprensioni, strategie. I rapporti internazionali e l'evoluzione dell'identità del Futurismo negli anni Venti, relatrice Paola Barocchi).
Agenzia letteraria internazionale
Fondata a Milano nel 1898. Nel 2015 si è fusa con le agenzie Luigi Bernabò & Associates e Marco Vigevani & Associati, prendendo la denominazione The Italian Literary Agency.
Joinville-le-Pont [Alpes-de-Haute-Provence], 8 gennaio 1921 – Banon [Alpes-de-Haute-Provence], 24 aprile 2010
Laureato in Architettura e in Lettere (con una tesi sul Teatro degli studenti), è titolare di un’azienda specializzata nel commercio internazionale di metalli speciali. Animato da grande passione per la storia degli studenti universitari, nell’arco di quarant’anni ha raccolto un’ingente collezione di documenti, con cui ha organizzato e partecipato a mostre presso diversi Atenei italiani; nel 2018 la raccolta è entrata a far parte del patrimonio dell’Archivio dell’Università, che ne ha curato la catalogazione e la digitalizzazione parziale. Albera ha collaborato con l’Università di Bologna per l’allestimento del primo Museo Europeo degli Studenti ed è autore di numerose pubblicazioni sulla storia della goliardia e degli studenti, tra cui Saecularia Sexta Album. Studenti dell’Università di Torino, redatta assieme ad Aldo Alessandro Mola e Manlio Collino (2005). Risulta rubricato nel Repertorio nazionale degli storici dell’Università, pubblicato dal CISUI (Centro Interuniversitario per la storia delle Università italiane, CLUEB 1997).
Dal 1990 al 1994 e dal 2001 al 2006 è stato membro consulente della Commissione Cultura della Città di Torino. Vicepresidente del Circolo degli Artisti dal 1998 al 2005, ha dedicato particolare attenzione allo studio e valorizzazione dei documenti di archivio e del suo patrimonio artistico. Vicepresidente dal 2002 dell’Accademia Albertina di Belle Arti, ne è stato presidente dal 2010 per un triennio. Dal 2007 è consigliere artistico della Fondazione Accorsi-Ometto di Torino. Dal 2009 è vicepresidente della Fondazione Crocetta, ente proprietario del Convalescenziario per anziani e della Residenza Universitaria di via Cassini 14 a Torino.
È noto collezionista di pittura piemontese dei secoli XVII-XIX e di documenti relativi alla storia del ducato e del regno sabaudo.
Schönenberger, Walter Louis Frédéric
Lugano, 1° giugno 1926 - Cazalla de la Sierra [Siviglia], 2020.
Laureata in Conservazione dei beni culturali conseguita nel 1997 presso l'Università della Tuscia-Viterbo. Perfezionamento in discipline storico-artistiche conseguito nel 2008 presso la Classe di Lettere e filosofia della Scuola Normale Superiore di Pisa (tesi: Pittura e parete a Roma tra VII e XI secolo. Gli affreschi di San Saba e Santa Maria in via Lata, relatori Enrico Castelnuovo e Maria Monica Donato).
Nata a Palermo, il 5 gennaio 1972.
Laurea in Lettere (curriculum in discipline storico-artistiche) conseguita presso la Facoltà di Lettere e filosofia dell'Università di Pisa nel 1995; diploma di licenza presso la Scuola Normale Superiore di Pisa, Classe di Lettere e Filosofia (tesi: L'Opus Anglicanum: produzione, contesto sociale, fortuna critica. Ricerche sul ricamo ecclesiastico Inglese e sulla sua diffusione in Italia. 1250-1350).
Dottore di ricerca in Letteratura inglese, conseguito presso l'Università di Pisa (tesi: Acting by the Letter: dramatic narrative and tragedy in Clarissa).
Nata a Torino, il 21 settembre 1956.
Laurea in Lettere conseguita il 21 novembre 1980 presso la Facoltà di Lettere e filosofia dell'Università di Torino (tesi: Problemi di stratigrafia urbana: un saggio nel centro storico di Vercelli, relatore Maria Maddalena Negro Ponzi).
Diploma di specializzazione in Archeologia medievale conseguito 14 luglio 1997 presso l'Università di Torino (tesi: La pietra ollare in Piemonte tra tardoantico e altomedioevo, relatore Maria Maddalena Negro Ponzi).
Parigi [Francia], 1° aprile 1919 - 25 gennaio 2017.