- VIAF ID: 39380437
- Person
- 1890-1970
Alba [Cuneo], 28 dicembre 1890 - Firenze, 3 giugno 1970
Alba [Cuneo], 28 dicembre 1890 - Firenze, 3 giugno 1970
Milano, 20 maggio 1894 - Roma, 24 aprile 1986
Dal 1811 ricoprì la cattedra di Eloquenza latina all'Università di Torino, insegnando poi anche Eloquenza greca a partire dal 1814. Tenne entrambe le cattedre sino al 1838.
Nato nel 1954 a Yverdon-les-Bains [Canton Vaud].
Studi in Storia dell'arte presso l'Università di Losanna con Enrico Castelnuovo e presso l'École des hautes études en sciences sociales di Parigi.
Cincinnati [Ohio], 25 marzo 1904 - Princeton [New Jersey], 12 giugno 1975.
Schönenberger, Walter Louis Frédéric
Lugano, 1° giugno 1926 - Cazalla de la Sierra [Siviglia], 2020.
Roma, 12 agosto 1921 - Mentana [RM], 5 ottobre 1998.
Casa Editrice Gius. Laterza & Figli
Fondata da Giovanni Laterza a Bari, il 10 maggio 1901.
Fondata da Nino Aragno a Torino nel 1999.
La casa editrice Garzanti fu fondata da Aldo Garzanti nel 1938, a partire dall'acquisizione della Fratelli Treves Editori di Milano.
Oggi fa parte del Gruppo Editoriale Mauri-Spagnol (GEMS).
Torino, 10 dicembre 1961 - 16 giugno 2014.
Laureata in Lettere presso l'Università di Torino, anno accademico 1985-86.
Rouen, il 5 settembre 1888 - Neuilly-sur-Seine [Nanterre], 1ottobre 1975.
Locarno, 20 giugno 1923 - Lugano, 20 luglio 2002.