- VIAF ID: 34582927
- Persona
- 1944 -
Risultati 47
Record d'autorità- VIAF ID: 34800363
- Persona
- 28 aprile 1773 (Torino) - 16 marzo 1838 (Torino)
Dal 1811 ricoprì la cattedra di Eloquenza latina all'Università di Torino, insegnando poi anche Eloquenza greca a partire dal 1814. Tenne entrambe le cattedre sino al 1838.
- VIAF ID: 37716131
- Persona
- 1894 - 1986
Milano, 20 maggio 1894 - Roma, 24 aprile 1986
- VIAF ID: 38621057
- Persona
- 1948 -
- VIAF ID: 39380437
- Persona
- 1890-1970
Alba [Cuneo], 28 dicembre 1890 - Firenze, 3 giugno 1970
- VIAF ID: 41744869
- Persona
- 1960 -
Nata a Torino, il 9 agosto 1960.
Laurea in Lettere moderne (curriculum in discipline storico-artistico) conseguita nel 1984 presso la Facoltà di Lettere e filosofia dell’Università di Torino (tesi: L'organizzazione della bottega nella Toscana del Trecento attraverso i documenti, relatore Enrico Castelnuovo).
Borsista della Fondazione Roberto Longhi di Firenze, 1985-86.
Diploma di perfezionamento in Archeologia e Storia dell'arte medievale e moderna conseguito nel 1991 presso l’Università di Genova (tesi: per una storia del collezionismo sabaudo: la formazione della raccolta di antichità e mirabilia di Emanuele Filiberto di Savoia, relatrice Marisa Dalai Emiliani).
- VIAF ID: 44319760
- Persona
- 1935 - 2016
Basilea, 5 gennaio 1935 - Berna, 11 settembre 2016
- VIAF ID: 51685512
- Persona
- 1919 - 2010
Saint-Malo [Francia], 10 ottobre 1919 - Ivry-sur-Seine [Francia], 20 marzo 2010.
- VIAF ID: 52278418
- Persona
- 1947-
Nata a Ludwigsburg [Stoccarda], il 23 luglio 1947.
- VIAF ID: 56608077
- Persona
- 1944 -
Nel 1971 fu nominato conservatore presso i Musées nationaux francesi. Pensionante presso l'Académie de France a Roma nell'anno accademico 1972-1973, è stato conservatore presso il Dipartimento di Pittura del Musée du Louvre, dirigendolo come conservatore generale dal 1994 al 2003. Fu inoltre a capo dell’Inspection des musées classés et contrôlés presso la Direction des musées de France (giugno 1991- fine 1993).
Dal 2009 è direttore generale dell'Institut national d'histoire de l'art.
- VIAF ID: 59078565
- Persona
- 1947 -
- VIAF ID: 61644191
- Persona
- 1943 -
- VIAF ID: 64018036
- Persona
- 1928 - 2000
Londra, 7 aprile 1928 - Oxford, 18 gennaio 2000.
- VIAF ID: 66570758
- Persona
- 1877 - 1962
Pietra Ligure [SV], 12 luglio 1877 - Roma, 9 marzo 1962.
- VIAF ID: 69159634
- Persona
- 1957 -
Nata a Ivrea [Torino], il 22 giugno 1957
Laurea in Lettere conseguita nel 1982 presso l'Università di Torino , con una tesi in Storia dell'arte medievale (Aspetti del gusto per il Medioevo nella prima metà dell'Ottocento in Piemonte, relatore Enrico Castelnuovo).
Dottorato di Ricerca in Storia e Critica dei Beni Artistici e Ambientali, conseguito nel 1987 presso l'Università degli Studi di Milano (Il crocifisso di Vercelli e problemi di arte ottoniana in Piemonte).
Dal 1988 al 1998 è stata responsabile del Museo Civico d’Arte di Modena, dal 1999 al 2015 ha diretto Museo Civico di Palazzo Madama a Torino.
Dal 2015 è dipendente del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo (oggi Ministero della cultura) con la carica di direttrice dei Musei Reali di Torino (dal 2015).
- VIAF ID: 71952401
- Persona
- 1920 - 2021
La studiosa è scomparsa a Firenze il 28 giugno 2021.