- VIAF ID: 9878607
- Persona
- 1865 - 1959
Butrimonys [Lituania], 26 giugno 1865 - Fiesole [Firenze], 6 ottobre 1959.
Butrimonys [Lituania], 26 giugno 1865 - Fiesole [Firenze], 6 ottobre 1959.
Wellington [Nuova Zelanda], 16 luglio 1925 - Roma, 14 luglio 2005).
Il Cairo, 1º gennaio 1930 - Bologna, 17 marzo 2012
La studiosa è scomparsa a Firenze il 28 giugno 2021.
Nata a Ivrea [Torino], il 22 giugno 1957
Laurea in Lettere conseguita nel 1982 presso l'Università di Torino , con una tesi in Storia dell'arte medievale (Aspetti del gusto per il Medioevo nella prima metà dell'Ottocento in Piemonte, relatore Enrico Castelnuovo).
Dottorato di Ricerca in Storia e Critica dei Beni Artistici e Ambientali, conseguito nel 1987 presso l'Università degli Studi di Milano (Il crocifisso di Vercelli e problemi di arte ottoniana in Piemonte).
Dal 1988 al 1998 è stata responsabile del Museo Civico d’Arte di Modena, dal 1999 al 2015 ha diretto Museo Civico di Palazzo Madama a Torino.
Dal 2015 è dipendente del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo (oggi Ministero della cultura) con la carica di direttrice dei Musei Reali di Torino (dal 2015).
Pietra Ligure [SV], 12 luglio 1877 - Roma, 9 marzo 1962.
Londra, 7 aprile 1928 - Oxford, 18 gennaio 2000.
Nel 1971 fu nominato conservatore presso i Musées nationaux francesi. Pensionante presso l'Académie de France a Roma nell'anno accademico 1972-1973, è stato conservatore presso il Dipartimento di Pittura del Musée du Louvre, dirigendolo come conservatore generale dal 1994 al 2003. Fu inoltre a capo dell’Inspection des musées classés et contrôlés presso la Direction des musées de France (giugno 1991- fine 1993).
Dal 2009 è direttore generale dell'Institut national d'histoire de l'art.
Nata a Ludwigsburg [Stoccarda], il 23 luglio 1947.
Saint-Malo [Francia], 10 ottobre 1919 - Ivry-sur-Seine [Francia], 20 marzo 2010.
Basilea, 5 gennaio 1935 - Berna, 11 settembre 2016
Nata a Torino, il 9 agosto 1960.
Laurea in Lettere moderne (curriculum in discipline storico-artistico) conseguita nel 1984 presso la Facoltà di Lettere e filosofia dell’Università di Torino (tesi: L'organizzazione della bottega nella Toscana del Trecento attraverso i documenti, relatore Enrico Castelnuovo).
Borsista della Fondazione Roberto Longhi di Firenze, 1985-86.
Diploma di perfezionamento in Archeologia e Storia dell'arte medievale e moderna conseguito nel 1991 presso l’Università di Genova (tesi: per una storia del collezionismo sabaudo: la formazione della raccolta di antichità e mirabilia di Emanuele Filiberto di Savoia, relatrice Marisa Dalai Emiliani).