Processi verbali Facoltà di Magistero
- IT ASUT PATRIMONIO > - Proc. verb. MG
- Subseries
- 1949 - 1974
Part of Università degli Studi di Torino
884 results with digital objects Show results with digital objects
Processi verbali Facoltà di Magistero
Part of Università degli Studi di Torino
Istituto di Anglistica (già Lingua e letteratura inglese)
Part of Università degli Studi di Torino
Processo verbale di consegna da Vittorio Gabrieli a Piero Pieri (1° novembre 1966).
Biblioteca della Facoltà di Magistero
Part of Università degli Studi di Torino
Processo verbale di consegna da Ferdinando Gribaudi ad Anna Maria Brizio (3 novembre 1949), da questa a Gallo Galli (3 novembre 1951), da questi a Pasquale Giuffrida (3 novembre 1953), da questi a Giovanni Maria Bertini (3 novembre 1955) e da questi a Carlo Capello (3 novembre 1957).
Istituto di Filologia classica
Part of Università degli Studi di Torino
Processo verbale di consegna da Vincenzo Ciaffi a Francesco Giancotti (14 dicembre 1967), da questi a Vincenzo Ciaffi (25 gennaio 1972) e da questi a Francesco Giancotti (11 dicembre 1974).
I verbale di consegna del 1974 è stato firmato dagli eredi del professor Ciaffi, deceduto il
Istituto di Francese "F. Neri"
Part of Università degli Studi di Torino
Processo verbale di consegna da Silvio Baridon a Mario Bonfantini (3 novembre 1960).
Part of Università degli Studi di Torino
Processo verbale di consegna da Ferdinando Gribaudi a Carlo Felice Capello (15 gennaio 1953).
Part of Università degli Studi di Torino
Processo verbale di consegna da Maria Lupi a Guido Quazza (8 aprile 1970) e da questi a Cesare Cases (31 ottobre 1970).
Part of Università degli Studi di Torino
Processo verbale di consegna da Giovanni Maria Bertini a Giuliano Gasca Queirazza (giugno 1975).
Part of Università degli Studi di Torino
Processo verbale di consegna da Angiolo Gambaro a Lamberto Borghi (27 gennaio 1955), da questi ad Angiolo Gambaro (1° dicembre 1955) e da questi a Francesco De Bartolomeis (21 marzo 1956).
Presidenza della Facoltà di Magistero
Part of Università degli Studi di Torino
Processo verbale di consegna da Gallo Galli a Piero Pieri (1° novembre 1951), da questi ad Angiolo Gambaro (1° novembre 1954), da questi a Piero Pieri (3 novembre 1958) e da questi a Guido Quazza (1° novembre 1967).
Istituto di Psicologia sperimentale e sociale
Part of Università degli Studi di Torino
Processo verbale di consegna da Angiola Costa ad Ada Fonzi (12 marzo 1974).
Al verbale è allegata copia di un elenco di materiale di cui è stato autorizzato lo scarico dall'inventario.
Scuola di perfezionamento in Scienze dell'educazione
Part of Università degli Studi di Torino
Processo verbale di consegna da Gallo Galli ad Angiolo Gambaro (3 novembre 1954).
Processi verbali Facoltà di Medicina veterinaria
Part of Università degli Studi di Torino
Biblioteca della Facoltà di Medicina veterinaria
Part of Università degli Studi di Torino
Processo verbale di consegna da Giovanni Bisbocci a Franco Monti (31 ottobre 1962) e da questi a Franco Guarda (19 dicembre 1973).
Part of Università degli Studi di Torino
Processo verbale di consegna da Gaspare Valenti a Enrico Maglione.
Il verbale, privo di data, riporta la situazione contabile dell'Istituto relativa al periodo 1° novembre 1980-23 marzo 1981.
Istituto di Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria
Part of Università degli Studi di Torino
Processo verbale di consegna da Giovanni Mantovani a Giuseppe Pacchioni (30 ottobre 1951) e da questi nuovamente a Giovanni Mantovani (9 novembre 1963).
Istituto di Ostetricia e ginecologia veterinaria
Part of Università degli Studi di Torino
Processo verbale di consegna da Pietro Sartoris a Ezio Rota (2 febbraio 1970) e da questi a Luigi Pozzi (7 febbraio 1973).
Istituto di Patologia speciale e clinica medica veterinaria
Part of Università degli Studi di Torino
Processo verbale di consegna da Ennio Seren a Giulio Cesare Ajmerito (1° novembre 1954) e da questi ad Franco Monti (16 dicembre 1956).
Presidenza della Facoltà di Medicina veterinaria
Part of Università degli Studi di Torino
Processo verbale di consegna da Giovanni Bisbocci a Pietro Sartoris (3 novembre 1956) e da questi a Franco Monti (privo di data).
La data 1968 corrisponde alla nomina del nuovo preside, Franco Monti, che subentra nella carica a Pietro Sartoris.
Part of Università degli Studi di Torino
Processo verbale di consegna da Angelina Perotti a Ines Viberti (1° marzo 1963).