Processo verbale di consegna da Guido Ascoli a Romolo Deaglio (novembre 1956), da questi a Tullio Viola (11 gennaio 1958), da Flavio Previale a Ferdinanzo Arzarello (9 ottobre 1979). Il verbale di consegna dei beni dell'istituto al professor Deaglio è firmato dagli eredi del professor Ascoli.
Processo verbale di consegna da Egidio Feruglio a Romolo Deaglio (13 gennaio 1954), da questi a Roberto Malaroda (17 dicembre 1954) e da questi a Bortolo Franceschetti (14 aprile 1977).
Processo verbale di consegna da Romolo Deaglio a Mario Verde (23 gennaio 1950), da questi a Vittorio De Alfaro (1973) e da questi a Tullio Regge (27 marzo 1980).
Processo verbale di consegna da Romolo Deaglio a Gleb Wataghin (28 febbraio 1950) e da questi a Carlo Castagnoli (27 novembre 1971). Con processo verbale del 1965 il titolare della cattedra di Fisica generale, professor Castagnoli, firma la consegna dei beni della stessa a Gleb Wataghin, direttore dell'istituto.
Processo verbale di consegna da Michele Giua a Mario Milone (1964) e da questi a Gaetano Di Modica (13 luglio 1978). La consegna dei beni al professor Milone è stata redatta in tre distinti verbali di cui uno relativo ai beni appartenenti al CNR, uno all'ARAR-ERP e un terzo ai beni dell'Università.
Processo verbale di consegna da Romolo Deaglio a Brunetto Chiarelli (ottobre 1969) e da questi a Melchiorre Masali (documento privo di data, ma successivo al gennaio 1980)
Processo verbale di consegna da Alfredo Corti a Valdo Mazzi (privo di data). Il modulo non è datato, ma l'avvicendamento nella direzione dell'Istituto è avvenuta nell'anno accademico 1955-56.