Processo verbale di consegna da Giovanni Bisbocci a Pietro Sartoris (3 novembre 1956) e da questi a Franco Monti (privo di data). La data 1968 corrisponde alla nomina del nuovo preside, Franco Monti, che subentra nella carica a Pietro Sartoris.
Processo verbale di consegna da Giovanni Mantovani a Giuseppe Pacchioni (30 ottobre 1951) e da questi nuovamente a Giovanni Mantovani (9 novembre 1963).
Processo verbale di consegna da Gaspare Valenti a Enrico Maglione. Il verbale, privo di data, riporta la situazione contabile dell'Istituto relativa al periodo 1° novembre 1980-23 marzo 1981.
Processo verbale di consegna da Angiola Costa ad Ada Fonzi (12 marzo 1974). Al verbale è allegata copia di un elenco di materiale di cui è stato autorizzato lo scarico dall'inventario.
Processo verbale di consegna da Gallo Galli a Piero Pieri (1° novembre 1951), da questi ad Angiolo Gambaro (1° novembre 1954), da questi a Piero Pieri (3 novembre 1958) e da questi a Guido Quazza (1° novembre 1967).
Processo verbale di consegna da Angiolo Gambaro a Lamberto Borghi (27 gennaio 1955), da questi ad Angiolo Gambaro (1° dicembre 1955) e da questi a Francesco De Bartolomeis (21 marzo 1956).
Processo verbale di consegna da Vincenzo Ciaffi a Francesco Giancotti (14 dicembre 1967), da questi a Vincenzo Ciaffi (25 gennaio 1972) e da questi a Francesco Giancotti (11 dicembre 1974). I verbale di consegna del 1974 è stato firmato dagli eredi del professor Ciaffi, deceduto il
Processo verbale di consegna da Ferdinando Gribaudi ad Anna Maria Brizio (3 novembre 1949), da questa a Gallo Galli (3 novembre 1951), da questi a Pasquale Giuffrida (3 novembre 1953), da questi a Giovanni Maria Bertini (3 novembre 1955) e da questi a Carlo Capello (3 novembre 1957).
Processo verbale di consegna a Giovanni Juliani (22 maggio 1981). Il verbale è firmato dal funzionario delegato dal rettore quale consegnatario e riporta la situazione contabile dell'Istituto relativa al periodo 3 maggio 1971-31 ottobre 1980.