- IT ASUT ALBERA - Tesi. Teologia 1797
- Sotto-sottoserie
- 1797
Part of Collezione "Marco Albera"
Per il grado di Laurea: Luigi Racca (2 copie).
884 results with digital objects Show results with digital objects
Part of Collezione "Marco Albera"
Per il grado di Laurea: Luigi Racca (2 copie).
Part of Collezione "Marco Albera"
Per il grado di licenza: Carlo Maria Roggieri.
Per il grado di laurea: Giuseppe Bertini (2 copie) e Carlo Pullini di Sant'Antonino.
Part of Collezione "Marco Albera"
Per il grado di aggregazione al Collegio: Francesco Morelli (per la classe di Eloquenza). Si tratta dell'orazione "De vi Graecae poeseos in Italicam", tenuta dal candidato in occasione della cerimonia di aggregazione al Collegio di Scienze e Lettere come membro soprannumerario, nomina avvenuta il 30 dicembre 1797 in esecuzione del R. Biglietto diretto al Magistrato della Riforma del 12 del medesimo mese.
Iurisprud. Prolyt. & Doct. a April. 1795 usque ad 1798 incl.
Part of Università degli Studi di Torino
Part of Collezione "Marco Albera"
Per il grado di laurea: Carlo Maria Roggieri.
Part of Collezione "Marco Albera"
Per il grado di licenza: Francesco Arrigotti.
Part of Collezione "Marco Albera"
Per il grado di aggregazione al Collegio: Carlo Francesco Cavazza.
Medicinae Prolytae et Doctores a die IV Martii 1791 ad XIV Augusti 1799
Part of Università degli Studi di Torino
Verbali degli esami pubblici di licenza, laurea e aggregazione nel Collegio di Medicina.
Su due carte, non rilegate né paginate, sono verbalizzati sei esami tenutisi tra il 19 dicembre 1798 e il 21 febbraio 1799. La data è indicata sia secondo il calendario francese che gregoriano.
Con rubrica
Part of Collezione "Marco Albera"
Per il grado di laurea: Francesco Arrigotti.
Part of Collezione "Marco Albera"
Per il grado di laurea: Carlo Ballauri.
Part of Collezione "Marco Albera"
Per il grado di licenza: Edoardo Tholozan.
Part of Collezione "Marco Albera"
Per il grado di aggregazione al Collegio: Luigi Rolando.
Luigi Filippo Paoletti del Melle
Part of Collezione "Marco Albera"
Patente di nomina a socio corrispondente dell'Accademia delle Scienze di Torino, classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali, rilasciata a Luigi Filippo Paoletti del Melle, 18 novembre 1803; reca la firma del segretario dell’Accademia Giovanni Antonio Giobert.
Untitled
Part of Collezione "Marco Albera"
Per il grado di laurea: Paolo Camillo Bonelli.
Part of Collezione "Marco Albera"
Per il grado di laurea: Giuseppe Francesco Villa
Verbali degli esami pubblici di licenza, laurea e aggregazione nel Collegio di Medicina
Part of Università degli Studi di Torino
Con rubrica.
Esami privati di baccalaureato, licenza e laurea
Part of Università degli Studi di Torino
La carta 64 presenta l'intestazione: Libertas Virtus Aequalitas. Anno septimo Reipublicae Gallicae, ac primo Libertatis Subalpinae Die vigesimaprima Frimarii (11. Decembris 1798 u.s.).
Part of Collezione "Marco Albera"
Per il grado di laurea: Joseph-Alexis Régard.
Part of Collezione "Marco Albera"
Per il grado di licenza: Giovanni Benedetto Antonio Nasi e Pietro Felice Realis.
Part of Università degli Studi di Torino
Sul verso della prima carta è trascritta la seguente disposizione: "Il Comitato d'Istruzione pubblica invita i Cittadini componenti i diversi ordini dell'Università Nazionale a prescindere per ora dalle solite divise, fino a che vengano stabilite dal Governo Provvisorio. La formola del giuramento sarà la seguente: "Io giuro all'Onnipotente Dio di essere fedele al Governo Repubblicano, di promuovere e amntenere con tutte le mie forze i principi della Libertà, Virtù ed Uguaglianza, e di comportarmi da buon Cittadino nell'esercizio della mia facoltà o professione". Non si daranno per ora alcune insegne ai Candidati e si conferiranno i gradi a nome della pubblica autorità. Le Patenti saranno spedite a nome della Nazione ed è quindi cessata ogni ingerenza del Cittadino Arcivescovo. Si annoteranno intanto i nomi de' graduati in un particolare registro. Dal Palazzo Nazionale 28 Frimaio anno 7.mo Repubbl.° e P.mo della libertà Piemontese / 18 Xbre 1798. Galli Presidente Paroletti Segr.o".